10.07.2020 - 28.02.2023 |
Natasa Pilides |
01.03.2013 - 09.07.2020 |
Georgios Lakkotrypis |
20.03.2012 - 28.02.2013 |
Neoklis Sylikiotis |
05.08.2011 - 19.03.2012 |
Praxoula Kyriakou-Antoniadou |
29.02.2008 - 04.08.2011 |
Antonis Paschalides |
13.06.2006 - 28.02.2008 |
Antonis Michaelides |
01.03.2003 - 12.06.2006 |
Giorgos Lillikas |
28.02.1998 - 28.02.2003 |
Nicos A. Rolandis |
12.11.1997 - 27.02.1998 |
Michalakis P. Michaelides |
28.04.1995 - 11.11.1997 |
Kyriakos Christofi |
28.02.1993 - 27.04.1995 |
Stelios Koiliaris |
28.02.1988 - 17.01.1993 |
Takis Nemitsas |
07.01.1985 - 27.02.1988 |
Michalakis P. Michaelides |
20.04.1982 - 06.01.1985 |
Georgios Andreou |
10.09.1980 - 19.04.1982 |
Constantinos Kittis |
09.03.1978 - 09.09.1980 |
Andreas N. Papageorgiou |
05.10.1976 - 08.03.1978 |
Antonios I. Pierides |
15.01.1975 - 04.10.1976 |
Michael G. Kolokasides |
08.08.1974 - 14.01.1975 |
Evagoras Lanitis |
16.06.1972 - 15.07.1974 |
Michael G. Kolokasides |
01.07.1970 - 15.06.1972 |
Andreas M. Loizides |
15.06.1968 - 30.06.1970 |
Nicos G. Demetriou |
13.03.1968 - 14.06.1968 |
Renos Solomonides (provisional) |
16.08.1960 - 10.03.1968 |
Andreas Araouzos |
Απρ. 1959 - 15.08.1960 |
Paschalis Paschalides |